SALA PAOLO
Informe ejecutivo de SALA PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALA PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BODY SHOP ESPAÑA SA | Apoderado | 20/05/2022 | |
JIMMY CHOO SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE SALA PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA PAOLO
Empresa: THE BODY SHOP ESPAÑA SA
Apoderado
- Apsey Robert
- Calder Robert Alexander
- Fioretti Gabriela
- Fioretti Gabriela
- Fioretti Gabriela
- Mccrea Andrew Liam
- Mccrea Andrew Liam
- O'byrne Peter Kenneth
- Ortiz De Zevallos Aguirre Diego
- Ortiz De Zevallos Aguirre Diego
- Ortiz De Zevallos Aguirre Diego
- Ortiz De Zevallos Aguirre Diego
- Parish Daniel James Bintliff
- Perysinakis Panagiotis
- Read John
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 189, S 8, H M 65834, I/A 73 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: THE BODY SHOP ESPAÑA SA
Apoderado
- Apsey Robert
- Burley Tracey-jane
- Calder Robert Alexander
- Ginette-blusseau Veronique Pascale
- Mccrea Andrew Liam
- O'byrne Peter Kenneth
- Parish Daniel James Bintliff
- Perysinakis Panagiotis
- Read John
- Richardson-beach Elaine
- Rodriguez De La Paz Fernandez Antonio
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 189, S 8, H M 65834, I/A 73 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: BALLY MODA SA
Apoderado Mancomunado
- Sala Paolo
- Sala Paolo
- Sala Paolo
- Sala Paolo
- Spinelli Dario
- Spinelli Dario
- Spinelli Dario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 36, S 8, H M 55215, I/A 80 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Empresa: THE BODY SHOP ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 186, S 8, H M 65834, I/A 70 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
Empresa: RECORDATI RARE DISEASES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudo Suarez Oscar Alberto
- Sala Paolo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 133, S 8, H Z 56789, I/A 13 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
Empresa: THE BODY SHOP ESPAÑA SA
Apoderado
- Apsey Robert
- Burley Tracey-jane
- Calder Robert Alexander
- Courchinoux Fabrice
- Ginette-blusseau Veronique Pascale
- Mccrea Andrew Liam
- O'byrne Peter Kenneth
- Parish Daniel James Bintliff
- Perysinakis Panagiotis
- Read John
- Richardson-beach Elaine
- Rodriguez De La Paz Fernandez Antonio
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 184, S 8, H M 65834, I/A 69 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: THE BODY SHOP ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Apsey Robert
- Asselin De Williencourt Stephane Guy Marie
- Bartolini Matteo
- Burley Tracey-jane
- Calder Robert Alexander
- Fioretti Gabriela
- Fioretti Gabriela
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Gibson Dana Lesley
- Ginette-blusseau Veronique Pascale
- Hall Jeremy Michael
- Hewitt Matthew
- John Read
- Lopez Delgado Sonia
- Matthews Romy Francoise
- Mccabe Lucy Maria
- Mccrea Andrew Liam
- Mccrea Andrew Liam
- Miles Catherine Anne
- O'byrne Peter Kenneth
- Parish Daniel James Bintliff
- Perysinakis Panagiotis
- Peyroutet-horgue Pascal Raymond
- Richardson-beach Elaine
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
- Texeira Ferreira Da Costa Luis Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 184, S 8, H M 65834, I/A 69 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: COSMENATURA SA
Apoderado
- Apsey Robert
- Asselin De Williencourt Stephane Guy Marie
- Bartolini Matteo
- Burley Tracey-jane
- Calder Robert Alexander
- Courchinoux Fabrice
- Courchinoux Fabrice
- Courchinoux Fabrice
- Fioretti Gabriela
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Flook Susan Narelle
- Gibson Dana Lesley
- Ginette-blusseau Veronique Pascale
- Hall Jeremy Michael
- Hewitt Matthew
- John Read
- Lopez Delgado Sonia
- Matthews Romy Francoise
- Mccabe Lucy Maria
- Mccrea Andrew Liam
- Mccrea Andrew Liam
- Miles Catherine Anne
- O'byrne Peter Kenneth
- Parish Daniel James Bintliff
- Perysinakis Panagiotis
- Peyroutet-horgue Pascal Raymond
- Richardson-beach Elaine
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 223, S 8, H M 65834, I/A 61 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: COSMENATURA SA
Apoderado Mancomunado
- Burley Tracey-jane
- Burns Sarah Elisabeth
- Butler Manon
- Flook Susan Narelle
- Fromont Henri Armand Lucien
- Hall Jeremy Michael
- Lopez Delgado Sonia
- Lopez Delgado Sonia
- Mahe Pascale Helene Maryte
- Miles Catherine Anne
- Morlaas Joseph Michel Pierre- Oliver
- Peterson David Charles
- Peyroutet-horgue Pascal Raymond
- Sala Paolo
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 223, S 8, H M 65834, I/A 61 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: COSMENATURA SA
Apoderado Mancomunado
- Burley Tracey-jane
- Burns Sarah Elisabeth
- Butler Manon
- Ferreira Da Costa Luis Ricardo Teixeira
- Ferreira Da Costa Luis Ricardo Teixeira
- Flook Susan Narelle
- Fromont Henri Armand Lucien
- Hall Jeremy Michael
- Lopez Delgado Sonia
- Lopez Delgado Sonia
- Mahe Pascale Helene Maryte
- Mccrea Andrew Liam
- Miles Catherine Anne
- Morlaas Joseph Michel Pierre- Oliver
- Peterson David Charles
- Peyroutet-horgue Pascal Raymond
- Sala Paolo
- Shrubsole Nicholas
- Solana Hernandez-sampelayo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 212, S 8, H M 65834, I/A 56 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
VER MAS ACTOS
Información de SALA PAOLO
Mostramos los datos de SALA PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos