SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M.S. FAMILY HOME SL | Socio Unico | 08/07/2020 | |
M.S. FAMILY HOME SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE RESINAS SL | Apoderado Solidario | 07/06/2018 | |
AFINHERSA SL | Administrador Mancomunado | 11/09/2014 |
VINCULACIONES DE SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE RESINAS SL
Administrador Mancomunado
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 218, S 8, H A 126888, I/A 16 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-03
Empresa: M.S. FAMILY HOME SL
Administrador Unico
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40667 , F 130, S 8, H M 721712, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: M.S. FAMILY HOME SL
Socio Único
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40667 , F 130, S 8, H M 721712, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: AFINHERSA SL
Administrador Mancomunado
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 189, S 8, H A 141448, I/A 2 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-03
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE RESINAS SL
Apoderado Solidario
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 217, S 8, H A 126888, I/A 14 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-03
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE RESINAS SL
Administrador Mancomunado
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 217, S 8, H A 126888, I/A 13 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-03
Empresa: SAMARLEN SL
Apoderado
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 114, S 8, H A 102948, I/A 14 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-03
Empresa: SM RESINAS LOGISTICA SL
Apoderado
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 37, S 8, H A 56649, I/A 9 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-03
Empresa: SAMAR INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Martinez Lopez Maria Del Carmen
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
- Sala Martinez Vicente Jesus
Presidente
- Sala Martinez Maria Del Mar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 28, S 8, H A 126891, I/A 14 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-03
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE RESINAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
Consejero
- Martinez Lopez Maria Del Carmen
- Sala Martinez Fuensanta
- Sala Martinez Maria Antonia
- Sala Martinez Maria Del Mar
- Sala Martinez Vicente Jesus
Presidente
Secretario
- Sala Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 188, S 8, H A 126888, I/A 9 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-03
VER MAS ACTOS
Información de SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA MARTINEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos