SALA MARTI LETICIA
Informe ejecutivo de SALA MARTI LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALA MARTI LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERIODONCIA SALAMA SLP | Soc.Prof. | 31/01/2023 | |
PERIODONCIA SALAMA SLP | Administrador Unico | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE SALA MARTI LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA MARTI LETICIA
Empresa: PERIODONCIA SALAMA SLP
Administrador Unico
- Sala Marti Leticia
Soc.Prof.
- Sala Marti Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44654 , F 70, S 8, H M 786456, I/A 1 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: TC ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Gomez Polo Miguel Angel
- Sala Marti Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32555 , F 207, S 8, H M 585950, I/A 2 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Empresa: POLO Y SALA SLP
Administrador Solidario
- Gomez Polo Miguel Angel
- Sala Marti Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26941 , F 81, S 8, H M 485520, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: TC ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Gomez Polo Miguel Angel
- Sala Marti Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32555 , F 205, S 8, H M 585950, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: POLO Y SALA SLP
Administrador Solidario
- Gomez Polo Miguel Angel
- Sala Marti Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26941 , F 78, S 8, H M 485520, I/A 1 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Información de SALA MARTI LETICIA
Mostramos los datos de SALA MARTI LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA MARTI LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos