SALA LLINARES ALBERTO
Informe ejecutivo de SALA LLINARES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALA LLINARES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BOTANICAL DOCTOR SL | Administrador Unico | 28/05/2009 | 22/02/2022 |
THE BOTANICAL DOCTOR SL | Liquidador | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
CELAVISTA MITO-BIOGENESIS SL | Administrador Unico | 08/11/2016 | 18/12/2017 |
VINCULACIONES DE SALA LLINARES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA LLINARES ALBERTO
Empresa: THE BOTANICAL DOCTOR SL
Liquidador
- Sala Llinares Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41256 , F 119, S 8, H B 378821, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Empresa: THE BOTANICAL DOCTOR SL
Administrador Unico
- Sala Llinares Alberto
Liquidador
- Sala Llinares Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41256 , F 119, S 8, H B 378821, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Empresa: CELAVISTA MITO-BIOGENESIS SL
Administrador Unico
- Sala Llinares Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45758 , F 91, S 8, H B 495024, I/A 7 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-08
Empresa: TACUELA SL
Administrador Unico
- Sala Llinares Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 191, S 8, H BI 39905, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-48
Empresa: THE BOTANICAL DOCTOR SL
Administrador Unico
- Sala Llinares Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41256 , F 115, S 8, H B 378821, I/A 1 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-08
Información de SALA LLINARES ALBERTO
Mostramos los datos de SALA LLINARES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA LLINARES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos