SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
Informe ejecutivo de SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL | Administrador Unico | 12/02/2021 |
VINCULACIONES DE SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
Empresa: NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL
Administrador Unico
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 188, S 8, H A 158502, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-03
Empresa: NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL
Administrador Solidario
- Rabago Fernandez Ernesto Hugo
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 188, S 8, H A 158502, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-03
Empresa: NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL
Administrador Solidario
- Rabago Fernandez Ernesto Hugo
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 188, S 8, H A 158502, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-03
Empresa: NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL
Administrador Mancomunado
- Rabago Fernandez Ernesto Hugo
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 188, S 8, H A 158502, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-03
Empresa: HIELOS TORREVIEJA SL
Liquidador Solidario
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
- Sala Ferrandez Trinitario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 56, S 8, H A 41123, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-03
Empresa: HIELOS TORREVIEJA SL
Administrador Solidario
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
- Sala Ferrandez Trinitario Jose
Liquidador Solidario
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
- Sala Ferrandez Trinitario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 56, S 8, H A 41123, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-03
Empresa: NOVALUZ AHORRO ENERGETICO SL
Administrador Mancomunado
- Rabago Fernandez Ernesto Hugo
- Sala Ferrandez Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 187, S 8, H A 158502, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Información de SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO
Mostramos los datos de SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA FERRANDEZ FRANCISCO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos