SALA CUNILL ANNA
Informe ejecutivo de SALA CUNILL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALA CUNILL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADAN MEDICAL INNOVATION SL | Apoderado | 02/08/2022 | |
ADAN MEDICAL INNOVATION SL | Vicepresidente | 25/05/2021 | |
ADAN MEDICAL INNOVATION SL | Consejero | 14/10/2014 |
VINCULACIONES DE SALA CUNILL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA CUNILL ANNA
Empresa: ADAN MEDICAL INNOVATION SL
Apoderado
- Pons Viñeglas Carles
- Sala Cunill Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026 , F 157, S 8, H BI 77321, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-48
Empresa: ADAN MEDICAL INNOVATION SL
Consejero
REPR.143 RRM
Vicepresidente
- Sala Cunill Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47700 , F 11, S 8, H B 457761, I/A 13 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: ADAN MEDICAL INNOVATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44493 , F 209, S 8, H B 457761, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Empresa: ADAN MEDICAL INNOVATION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Sala Cunill Anna
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44493 , F 206, S 8, H B 457761, I/A 1 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Información de SALA CUNILL ANNA
Mostramos los datos de SALA CUNILL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA CUNILL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos