SALA COLL XAVIER
Informe ejecutivo de SALA COLL XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALA COLL XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALONIA INVER SL | Administrador Solidario | 28/03/2022 | |
CATALONIA INVER SL | Administrador Solidario | 06/03/2012 | |
FREIGEL FOODSOLUTIONS SA | Administrador Solidario | 26/08/2010 | |
AUDENS FOOD SA | Administrador Solidario | 13/04/2010 | |
AUDENS GROUP SOLUTIONS SL | Consejero | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE SALA COLL XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA COLL XAVIER
Empresa: CATALONIA INVER SL
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47349 , F 186, S 8, H B 15072, I/A 22 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-08
Empresa: OIDO COCINA SL
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44504 , F 62, S 8, H B 366539, I/A 9 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-08
Empresa: FREIGEL FOODSOLUTIONS SA
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 196, S 8, H ZA 7501, I/A 110 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-49
Empresa: AUDENS SOLUTIONS SL
Apoderado
- Bosch Serch Carlos
- Bosch Serch Carlos
- Buedo De La Parra Ricardo
- Cervera Serrano Jordi
- Coll Batet Josep Maria
- Coll Batet Josep Maria
- Maria Guerrero Antonia
- Perez Esteve Ubaldo
- Perez Esteve Ubaldo
- Sala Coll Xavier
- Talamas Jofresa Ramon
- Talamas Jofresa Ramon
- Torres Perez Raul
- Vall Manet Jordi
- Vall Manet Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41786 , F 212, S 8, H B 396930, I/A 18 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
Empresa: AUDENS FOOD SA
Apoderado
- Bosch Serch Carlos
- Bosch Serch Carlos
- Buedo La Parra Ricardo
- Cervera Serrano Jordi
- Coll Batet Jose Maria
- Coll Batet Josep Maria
- Coll Batet Josep Maria
- Coll Riera Erika
- Guerrero Monge Antonia Maria
- Maria Guerrero Antonia
- Perez Esteve Ubaldo
- Perez Esteve Ubaldo
- Sala Coll Xavier
- Talamas Jofresa Ramon
- Talamas Jofresa Ramon
- Torres Perez Raul
- Torres Perez Raul
- Vall Manet Jordi
- Vall Manet Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38890 , F 180, S 8, H B 64432, I/A 58 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: AUDENS SOLUTIONS SL
Consejero
Secretario
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41786 , F 211, S 8, H B 396930, I/A 17 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: FREIGEL FOODSOLUTIONS SA
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 194, S 8, H ZA 7501, I/A 102 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-49
Empresa: CATALONIA INVER SL
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34457 , F 69, S 8, H B 15072, I/A 13 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: CATALONIA INVER SL
Consejero Delegado
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Consejero
- Coll Riera Erika
- Sala Coll David
- Sala Coll Sonia
- Sala Coll Xavier
- Sala Costa Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34457 , F 69, S 8, H B 15072, I/A 13 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: OIDO COCINA SL
Administrador Solidario
- Sala Coll David
- Sala Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40537 , F 53, S 8, H B 366539, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
VER MAS ACTOS
Información de SALA COLL XAVIER
Mostramos los datos de SALA COLL XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA COLL XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos