SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA ALTA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2019 | |
NUEVA ALTA SL | Presidente | 09/01/2015 | |
NUEVA ALTA PATRIMONIAL SL | Secretario | 06/11/2014 | |
NUEVA ALTA PATRIMONIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2014 | |
NUEVA ALTA PATRIMONIAL SL | Consejero | 06/11/2014 | |
ENCUARTES SL | Administrador Unico | 29/07/2010 | |
NUEVA ALTA SL | Consejero | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
Empresa: LIENDO DE INVERSIONES SICAV
Liquidador Solidario
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Delicado Cesareo
- Sala Puche Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903 , F 166, S 8, H M 143274, I/A 48 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: LIENDO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Casas Lucas Francisco Javier
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Sala Catala Maria Del Carmen
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903 , F 166, S 8, H M 143274, I/A 48 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: NUEVA ALTA SL
Consejero
- Bravo Lifante Manuel
- Conesa Martinez Ricardo
- ENCUARTES SL
- KOOAK TALENT & INNOVATION SL
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Delicado Cesareo
- Sala Puche Daniel Emilio
Presidente
- Sala Catala Maria Del Carmen
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 206, S 8, H A 44893, I/A 36 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-03
Empresa: NUEVA ALTA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 206, S 8, H A 44893, I/A 36 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-03
Empresa: NUEVA ALTA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 206, S 8, H A 44893, I/A 36 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-03
Empresa: LIENDO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Sala Catala Maria Del Carmen
Presidente
- Sala Catala Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903 , F 163, S 8, H M 143274, I/A 41 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: NUEVA ALTA SL
Consejero
- Oliver Guardiola Francisco Jesus
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 204, S 8, H A 44893, I/A 28 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Empresa: NUEVA ALTA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Presidente
- Sala Catala Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 204, S 8, H A 44893, I/A 28 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Empresa: NUEVA ALTA PATRIMONIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
Consejero
- Delicado Toledo Francisca
- ENCUARTES SL
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Puche Daniel Emilio
- Sala Puche Pedro
Presidente
Secretario
- Sala Catala Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 165, S 8, H A 136974, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-03
Empresa: CENTRO AUTOMOCION SALA SL
Apoderado
- Sala Catala Maria Del Carmen
- Sala Delicado Cesareo
- Sala Puche Daniel Emilio
- Sala Puche Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 220, S 8, H A 65249, I/A 10 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-03
VER MAS ACTOS
Información de SALA CATALA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SALA CATALA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA CATALA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos