SAIZ VEGA MARIANO
Informe ejecutivo de SAIZ VEGA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAIZ VEGA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA REVILLA GOLF SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2023 | |
LA REVILLA GOLF SA | Apoderado Solidario | 16/04/2019 |
VINCULACIONES DE SAIZ VEGA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ VEGA MARIANO
Empresa: LA REVILLA GOLF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saiz Vega Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 156, S 8, H S 29049, I/A 16 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: LA REVILLA GOLF SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Ortiz Efren
- Saiz Vega Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1081 , F 93, S 8, H S 29049, I/A 10 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-39
Empresa: SEVESOTA CAMPO 18 SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Lopez Del Hierro Jose Maria
- Martinez Cubells Leyun Oscar
- Saiz Vega Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 208, S 8, H S 32081, I/A 1 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-39
Información de SAIZ VEGA MARIANO
Mostramos los datos de SAIZ VEGA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ VEGA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos