SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMA PILATES SL | Administrador Solidario | 23/10/2018 | 29/09/2021 |
FORMA PILATES SL | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2018 | |
FORMA PILATES SL | Presidente | 23/10/2018 | |
FORMA PILATES SL | Consejero | 23/10/2018 | |
IPNH SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
Empresa: FORMA PILATES SL
Administrador Solidario
- Saiz Puerta Maria Isabel
- Santamaria Le Pera Beatriz Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19499 , F 22, S 8, H M 342344, I/A 5 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Empresa: FORMA PILATES SL
Administrador Solidario
- Saiz Puerta Maria Isabel
- Santamaria Le Pera Beatriz Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19499 , F 21, S 8, H M 342344, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: FORMA PILATES SL
Consejero Delegado Solidario
- Saiz Puerta Maria Isabel
- Santamaria Le Pera Beatriz Adriana
Consejero
- Gomez-cano Agudo Jaime
- Saiz Puerta Maria Isabel
- Santamaria Le Pera Beatriz Adriana
Presidente
- Saiz Puerta Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19499 , F 21, S 8, H M 342344, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: IPNH SL
Administrador Solidario
- Motilla De La Calle Francisco Javier
- Saiz Puerta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 223, S 8, H M 39996, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Información de SAIZ PUERTA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de SAIZ PUERTA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ PUERTA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos