SAIZ PEREZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SAIZ PEREZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAIZ PEREZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIDEA AVANT SL | Apoderado Solidario | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE SAIZ PEREZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ PEREZ MARIA TERESA
Empresa: IKUSI RIOJA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 214, S 8, H LO 708, I/A 33 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-26
Empresa: IKUSI SIS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 69, S 8, H SS 11047, I/A 63 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: BIDEA AVANT SL
Apoderado
- Bravo Goñi Juan Maria
- Del Coso Andia Iñaki
- Maiz Elizaran Iñaki
- Ribate Riaño Jose Ramon
- Saiz Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 60, S 8, H SS 38133, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: ANGEL IGLESIAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asenjo Muruaga Fernando
- Bilbao Goitia Asier
- Bravo Goñi Juan Maria
- Carvajal Manjarres Daniel
- Egurrola Martin Luis Fernando
- Egurrola Martin Luis Fernando
- Garcia Martin Ignacio
- Garcia Rodriguez Angel Rafael
- Gonzalez Hernandez Ricardo
- Janer Bosch Guillermo
- Montero Verdu Sergio Angel
- Perez Yeboles Silvia
- Rezola Otegui Iñaki
- Ribate Riaño Jose Ramon
- Rubio Aguado Esteban Santiago
- Saiz Perez Maria Teresa
- Urbeltz Isla Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 134, S 8, H SS 1648, I/A 188 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: BIDEA AVANT SL
Apoderado Solidario
- Saiz Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 174, S 8, H B 354129, I/A 12 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Empresa: IKUSI RIOJA SA
Apoderado
- Saiz Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 211, S 8, H LO 708, I/A 27 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-26
Empresa: ANGEL IGLESIAS SA
Apoderado
- Saiz Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 68, S 8, H SS 1648, I/A 161 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-20
Empresa: IKUSI SIS SA
Apoderado
- Saiz Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 64, S 8, H SS 11047, I/A 44 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-20
Información de SAIZ PEREZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de SAIZ PEREZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ PEREZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos