SAIZ PEREZ FEDERICO
Informe ejecutivo de SAIZ PEREZ FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAIZ PEREZ FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA | Apoderado | 19/04/2016 | |
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA | Apoderado | 30/06/2015 | |
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE SAIZ PEREZ FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ PEREZ FEDERICO
Apoderado
- Lecea Miguel Luis Javier
- Saiz Perez Federico
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 32, S 8, H BI 452,A , I/ 63 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-48
Apoderado Mancomunado
- Lecea Miguel Luis Javier
- Saiz Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 31, S 8, H BI 452,A , I/ 59 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-48
Apoderado
- Saiz Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 30, S 8, H BI 452,A , I/ 58 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-48
Apoderado
- Saiz Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 30, S 8, H BI 452,A , I/ 57 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-48
Empresa: FERMACELL SPAIN SL
Apoderado
- Saiz Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 172, S 8, H S 23442, I/A 20 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-39
Empresa: FERMACELL SPAIN SL
Apoderado
- Saiz Perez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 155, S 8, H S 23442, I/A 6 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-39
Información de SAIZ PEREZ FEDERICO
Mostramos los datos de SAIZ PEREZ FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ PEREZ FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos