SAIZ BERGES ANA ISABEL
Informe ejecutivo de SAIZ BERGES ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAIZ BERGES ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIA MANDILES SL | Socio Unico | 04/10/2011 | |
MARIA MANDILES SL | Administrador Unico | 04/10/2011 | |
EL ALIVIADERO SL | Administrador Unico | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE SAIZ BERGES ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ BERGES ANA ISABEL
Empresa: MARIA MANDILES SL
Administrador Unico
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 21, S 8, H CU 9017, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-16
Empresa: MARIA MANDILES SL
Socio Único
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 21, S 8, H CU 9017, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-16
Empresa: EL ALIVIADERO SL
Administrador Unico
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 70, S 8, H CU 8655, I/A 1 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-16
Empresa: EMJOPA SL
Liquidador
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 180, S 8, H CU 4847, I/A 2 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-16
Empresa: EMJOPA SL
Administrador Unico
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 180, S 8, H CU 4847, I/A 2 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-16
Empresa: CASA LA VENTILLA SL
Administrador Unico
- Saiz Berges Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 137, S 8, H CU 7115, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-16
Información de SAIZ BERGES ANA ISABEL
Mostramos los datos de SAIZ BERGES ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ BERGES ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos