SAINZ SUELVES ANTONIO
Informe ejecutivo de SAINZ SUELVES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAINZ SUELVES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUINOX CAPITAL EAFN SL | Administrador Solidario | 15/02/2022 |
VINCULACIONES DE SAINZ SUELVES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ SUELVES ANTONIO
Empresa: ASL FITNESS SL
Consejero Delegado
Consejero
- ASC FITNESS OUTSOURCING SL
- Sainz Cenamor Carlos
- Sainz Suelves Antonio
- Sainz Vazquez De Castro Blanca
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 34, S 8, H M 707430, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: ALFABETO 19 SL
Consejero Delegado
Consejero
- ASC FITNESS OUTSOURCING SL
- Sainz Cenamor Carlos
- Sainz Suelves Antonio
- Sainz Vazquez De Castro Blanca
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 47, S 8, H M 707431, I/A 8 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: EQUINOX CAPITAL EAF SL
Administrador Solidario
- Castañe Echevarria Jose Maria
- Sainz Suelves Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42952 , F 177, S 8, H M 759249, I/A 1 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: ALFABETO 19 SL
Consejero Delegado
Consejero
- ASC FITNESS OUTSOURCING SL
- Sainz Cenamor Carlos
- Sainz Suelves Antonio
- Sainz Vazquez De Castro Blanca
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 40, S 8, H M 707431, I/A 1 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: ASL FITNESS SL
Consejero Delegado
Consejero
- ASC FITNESS OUTSOURCING SL
- Sainz Cenamor Carlos
- Sainz Suelves Antonio
- Sainz Vazquez De Castro Blanca
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 28, S 8, H M 707430, I/A 1 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: ALFABETO 98 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23756 , F 50, S 8, H M 224815, I/A 26 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Empresa: ASL FITNESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38822 , F 220, S 8, H M 325096, I/A 17 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Empresa: RENTA 4 BANCO SA
Apoderado Solidario
- Castañe Echevarria Jose Maria
- CASTAÑE Y ASOCIADOS INVEST SL
- Sainz Suelves Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34053 , F 111, S 8, H M 239580, I/A 153 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: RENTA 4 BANCO SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29298 , F 220, S 8, H M 239580, I/A 101 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Información de SAINZ SUELVES ANTONIO
Mostramos los datos de SAINZ SUELVES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ SUELVES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos