SAINZ PINTO ALBERTO
Informe ejecutivo de SAINZ PINTO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ PINTO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA JURIDICA SAN MARTIN VIDAL SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
GANESHA CONNECTION SL | Administrador Unico | 06/05/2022 | |
GALA CONSULTANTS INTERNATIONAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE SAINZ PINTO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ PINTO ALBERTO
Empresa: EMILIO SAN MARTIN DE HOZ SL
Administrador Unico
- Sainz Pinto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 3904, F 24, S 8, H MA113132, I/A 6 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-29
Empresa: GANESHA CONNECTION SL
Administrador Unico
- Sainz Pinto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 192, S 8, H B 579093, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: EMILIO SAN MARTIN DE HOZ SL
Administrador Unico
- Sainz Pinto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 3904, F 23, S 8, H MA113132, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-29
Empresa: EMILIO SAN MARTIN DE HOZ SLP
Administrador Unico
- Sainz Pinto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 3904, F 21, S 8, H MA113132, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
Administrador Unico
- Sainz Pinto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46458 , F 104, S 8, H B 520666, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Información de SAINZ PINTO ALBERTO
Mostramos los datos de SAINZ PINTO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ PINTO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos