SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL LA CALOBRA SA | Secretario No Consejero | 07/06/2017 | |
SASFRANCAR SA | Secretario No Consejero | 07/06/2017 | |
SAINZ Y ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 13/08/2015 | |
SAINZ Y ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 07/03/2011 | |
FERROCARRIL DE SOLLER SA | Secretario | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
Empresa: FERROCARRIL DE SOLLER SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Secretario
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 42, S 8, H PM 21430, I/A 76 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-07
Empresa: SASFRANCAR SA
Secretario No Consejero
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 87, S 8, H PM 3711, I/A 16 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-07
Empresa: HOTEL LA CALOBRA SA
Secretario No Consejero
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 104, S 8, H PM 975, I/A 17 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-07
Empresa: CALA AMARILLA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 216, S 8, H PM 33557, I/A 4 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-07
Empresa: FERROCARRIL DE SOLLER SA
Secretario
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 102, S 8, H PM 21430, I/A 71 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
Empresa: SAINZ Y ASOCIADOS CONSULTORIA SL
Socio Único
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 31, S 8, H PM 28299, I/A 7 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: CAP DE SA TORRE SL
Administrador Unico
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 83, S 8, H PM 45183, I/A 4 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-07
Empresa: SAINZ Y ASOCIADOS CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 31, S 8, H PM 28299, I/A 5 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-07
Empresa: GOLF MAIORIS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 150, S 8, H PM 38461, I/A 17 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Empresa: CISEDA BALEAR SL
Secretario
- Sainz Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 8, S 8, H PM 1938, I/A 17 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-07
VER MAS ACTOS
Información de SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ PEREZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos