SAINZ PARDO ANGEL
Informe ejecutivo de SAINZ PARDO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAINZ PARDO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOJANA DE ASFALTOS SA | Consejero | 14/03/2023 | |
EUROASFALTOS DE NAVARRA SA | Consejero | 14/05/2010 |
VINCULACIONES DE SAINZ PARDO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ PARDO ANGEL
Empresa: RIOJANA DE ASFALTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786 , F 72, S 8, H LO 2358, I/A 54 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-26
Empresa: RIOJANA DE ASFALTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Pascual Carolina
- Ruiz Ijalba Dionisio
- Ruiz Perez Dionisio
- Ruiz Perez Jorge
- Sainz Pardo Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786 , F 72, S 8, H LO 2358, I/A 54 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-26
Empresa: EUROASFALTOS DE NAVARRA SA
Consejero
- Gutierrez Crespo Jose Manuel
- Ruiz Ijalba Dionisio
- Ruiz Perez Dionisio
- Ruiz Perez Jorge
- Sainz Pardo Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 55, S 8, H NA 4584, I/A 37 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Empresa: EUROASFALTOS DE NAVARRA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 53, S 8, H NA 4584, I/A 35 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: CANTERAS FERNANDEZ PASCUAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Gonzalez Jesus
- Fernandez Pascual Cristina Guadalupe
- Sainz Pardo Angel
Presidente
Secretario
- Sainz Pardo Angel
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 191, S 8, H LO 6323, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-26
Empresa: RIOJANA DE ASFALTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786 , F 71, S 8, H LO 2358, I/A 48 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-26
Empresa: EUROASFALTOS DE NAVARRA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 53, S 8, H NA 4584, I/A 33 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: RIOJANA DE ASFALTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H LO 2358, I/A 41 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-26
Empresa: EUROASFALTOS DE NAVARRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 160, S 8, H NA004584, I/A00029 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31
Información de SAINZ PARDO ANGEL
Mostramos los datos de SAINZ PARDO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ PARDO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos