SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
Informe ejecutivo de SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES TEXTILES SL | Consejero | 19/01/2013 |
VINCULACIONES DE SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
Empresa: DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA
Consejero
- Sainz Martinez Vara De Rey Ana
- Sainz Martinez Vara De Rey Fernando
- Sainz Martinez Vara De Rey Paloma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 122, S 8, H Z 5991, I/A 11 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-50
Empresa: DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA
Consejero
- Sainz Martinez Vara De Rey Ana
- Sainz Martinez Vara De Rey Fernando
- Sainz Martinez Vara De Rey Paloma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 122, S 8, H Z 5991, I/A 10 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-50
Empresa: ACTIVIDADES TEXTILES SL
Consejero
- Sainz Martinez Vara De Rey Ana
- Sainz Martinez Vara De Rey Fernando
- Sainz Martinez Vara De Rey Paloma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 147, S 8, H Z 9069, I/A 12 (19/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Información de SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA
Mostramos los datos de SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ MARTINEZ VARA DE REY PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos