SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACCARIS JIS SL | Administrador Unico | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
Empresa: NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
Apoderado
- Sainz Garcia Juan Ignacio
- Ubs Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De I
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27333 , F 214, S 8, H M 305198, I/A 24 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: RESIDENCIAL NERVION SL
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4554 , F 218, S 8, H BI 42847, I/A 6 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-48
Empresa: KLISBEL PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 159, S 8, H S 20955, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-39
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714 , F 109, S 8, H BI 44055, I/A 14 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: RESIDENCIAL SOUTH BUILDING SL
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426 , F 152, S 8, H BI 39832, I/A 7 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 179, S 8, H BI 864,B , I/ 75 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: BACCARIS JIS SL
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5087 , F 172, S 8, H BI 55660, I/A 1 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-48
Empresa: NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero Delegado
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Consejero
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17716 , F 127, S 8, H M 305198, I/A 12 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: KLISBEL PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Sainz Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18644 , F 119, S 8, H M 324464, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
Información de SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ GARCIA JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos