SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 13/03/2020 | |
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado | 18/07/2019 | |
GRUCAJRURAL INVERSIONES SL | Vicesecretario No Consejero | 10/05/2018 | |
GESTION ARRENDADORA SOCIAL SL | Secretario No Consejero | 29/12/2017 | |
MEPLUS ITG SL | Secretario No Consejero | 03/10/2017 | |
CANPLY ITG SL | Secretario No Consejero | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Solidario
- Lorenzo Gonzalez Raul
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6776 , F 23, S 8, H SE 43895, I/A 312 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-41
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado
- Lorenzo Gonzalez Raul
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 132, S 8, H SE 43895, I/A 1 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-41
Empresa: GRUCAJRURAL INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36724 , F 218, S 8, H M 658172, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Empresa: GESTION ARRENDADORA SOCIAL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36473 , F 137, S 8, H M 655284, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Empresa: CANPLY ITG SL
Consejero
- Acisclo Medina Enrique
- Arrieta Del Valle Ignacio
- Barca Agueda Domingo
- Guillen Albarracin Jose Victor
- Lopez Tarruella Martin Rafael
- Luque Frias Jeronimo
- Madinabeitia Del Rio Pedro
- Martin Arija Maria Isabel
- Martinez Rodriguez Fernando
- Palacios Gomez Pedro
- Perez Cebrian Jose Antonio
- Portillo Melo Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 211, S 8, H M 640791, I/A 7 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: MEPLUS ITG SL
Consejero
- Acisclo Medina Enrique
- Arrieta Del Valle Ignacio
- Barca Agueda Domingo
- Guillen Albarracin Jose Victor
- Lopez Tarruella Martin Rafael
- Luque Frias Jeronimo
- Madinabeitia Del Rio Pedro
- Martin Arija Maria Isabel
- Martinez Rodriguez Fernando
- Palacios Gomez Pedro
- Perez Cebrian Jose Antonio
- Portillo Melo Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
- Sainz De Los Terreros Hernaez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35538 , F 218, S 8, H M 638744, I/A 8 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Información de SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO
Mostramos los datos de SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ DE LOS TERREROS HERNAEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos