SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
Informe ejecutivo de SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAJAL GESTION SL | Administrador Suplente | 07/09/2017 | |
DAVAL CONTROL SL | Administrador Suplente | 04/03/2016 |
VINCULACIONES DE SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
Empresa: CONSTRUCCIONES FRAIZ SL
Administrador Solidario
- Sainz Cenamor Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 22, S 8, H M 52564, I/A 7 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: MAJAL GESTION SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sainz Cenamor Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36335 , F 138, S 8, H M 652822, I/A 1 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-28
Empresa: ANSARE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Jerez Jose
- Oñoro Diaz Juan Carlos
- Sainz Cenamor Carmen
- Sainz Cenamor Maria Elena
- Sainz Rebollo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 3, S 8, H M 56234, I/A 14 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Empresa: DAVAL CONTROL SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Sainz Cenamor Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 140, S 8, H M 544072, I/A 9 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Información de SAINZ CENAMOR MARIA ELENA
Mostramos los datos de SAINZ CENAMOR MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ CENAMOR MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos