SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
Informe ejecutivo de SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C Y J DELICATESSEN SL | Administrador Unico | 17/08/2023 | |
MOLTRAN & RAEB ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 16/08/2023 |
VINCULACIONES DE SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
Empresa: C Y J DELICATESSEN SL
Administrador Unico
- Sainz Beltran Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31415 , F 152, S 8, H M 565539, I/A 3 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: MOLTRAN & RAEB ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Sainz Beltran Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27997 , F 29, S 8, H M 504543, I/A 4 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: MOLTRAN & RAEB ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Sainz Beltran Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27997 , F 29, S 8, H M 504543, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Empresa: MOLTRAN & RAEB ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Sainz Beltran Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27997 , F 29, S 8, H M 504543, I/A 2 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Información de SAINZ BELTRAN MARIA PILAR
Mostramos los datos de SAINZ BELTRAN MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ BELTRAN MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos