SAINZ ARTIGA MIGUEL
Informe ejecutivo de SAINZ ARTIGA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ ARTIGA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROQUETT PHELLER RESIDENCIAL SL | Administrador Unico | 29/07/2013 | |
ROQUETT AND PHELLER SL | Administrador Unico | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE SAINZ ARTIGA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ ARTIGA MIGUEL
Empresa: ROQUETT PHELLER RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 114, S 8, H M 381986, I/A 8 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: ROQUETT AND PHELLER SL
Administrador Unico
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28666 , F 211, S 8, H M 158185, I/A 15 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: ROQUETT PHELLER RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonmati Galvañ Fernando
- Bonmati Galvañ Juan Carlos
- Sainz Artiga Miguel
Consejero
- Bonmati Galvañ Fernando
- Bonmati Galvañ Juan Carlos
- Sainz Artiga Miguel
Presidente
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 114, S 8, H M 381986, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Empresa: ROQUETT PHELLER RESIDENCIAL SL
Vicepresidente
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 113, S 8, H M 381986, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Empresa: ROQUETT PHELLER RESIDENCIAL SL
Presidente
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 113, S 8, H M 381986, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: ROQUETT AND PHELLER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonmati Galvañ Fernando
- Perez De Miguel Fernandez Fernando
- Sainz Artiga Miguel
Consejero
- Bonmati Galvañ Fernando
- Perez De Miguel Fernandez Fernando
- Sainz Artiga Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sainz Artiga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9864 , F 47, S 8, H M 158185, I/A 11 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de SAINZ ARTIGA MIGUEL
Mostramos los datos de SAINZ ARTIGA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ ARTIGA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos