SAINIAN DIANA
Informe ejecutivo de SAINIAN DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAINIAN DIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROANSA CONSULTING SL | Apoderado | 09/02/2022 | 08/07/2024 |
IKIGAI EXPRESS SL | Apoderado Solidario | 29/10/2021 | 05/03/2024 |
VINCULACIONES DE SAINIAN DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINIAN DIANA
Empresa: ROANSA CONSULTING SL
Apoderado
- Sainian Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 56094, I/A 4 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-43
Empresa: IKIGAI EXPRESS SL
Apoderado Solidario
- Hakobyan Ani
- Sainian Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 104, S 8, H T 56070, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-43
Empresa: ROANSA CONSULTING SL
Apoderado
- Sainian Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 183, S 8, H T 56094, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-43
Empresa: IKIGAI EXPRESS SL
Apoderado Solidario
- Hakobyan Ani
- Sainian Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 104, S 8, H T 56070, I/A 2 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-43
Información de SAINIAN DIANA
Mostramos los datos de SAINIAN DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINIAN DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos