SAHANS SARAH ANNE
Informe ejecutivo de SAHANS SARAH ANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAHANS SARAH ANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TITAN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SL | Apoderado Solidario | 24/06/2021 | 26/01/2023 |
INDUCAN DE PINTURAS SL | Apoderado Solidario | 21/07/2021 | 15/12/2022 |
VINCULACIONES DE SAHANS SARAH ANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAHANS SARAH ANNE
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 101, S 8, H GC 29050, I/A 34 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 214, S 8, H M 684677, I/A 11 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Información de SAHANS SARAH ANNE
Mostramos los datos de SAHANS SARAH ANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAHANS SARAH ANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos