SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STIL FIOCCO SL | Liquidador | 20/01/2011 | |
DIFUSION GASTRONOMICA SL | Apoderado | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
Empresa: INVINUS DIFUGAST SL
Administrador
- Sagrera Roca Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30936 , F 162, S 8, H B 100128, I/A 10 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: STIL FIOCCO SL
Liquidador
- Sagrera Roca Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26110 , F 71, S 8, H B 100148, I/A 10 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: STIL FIOCCO SL
Administrador
- Sagrera Roca Josep Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26110 , F 71, S 8, H B 100148, I/A 10 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: MM VENDA TEXTIL SL
Administrador Unico
Apoderado
- Casals Salichs Joaquin
- Sagrera Roca Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 118, S 8, H B 160942, I/A 5 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-08
Empresa: DIFUSION GASTRONOMICA SL
Apoderado
- Sagrera Roca Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36696 , F 197, S 8, H B 283132, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-08
Información de SAGRERA ROCA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de SAGRERA ROCA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGRERA ROCA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos