SAGREDO NEBREDA DAVID
Informe ejecutivo de SAGREDO NEBREDA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SAGREDO NEBREDA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERBARIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2018 | 18/08/2023 |
DESMASA HIPERBARICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2018 | 29/07/2021 |
CUNOR CUMPLIMIENTO LEGAL SL | Administrador Solidario | 02/02/2016 | 16/10/2020 |
FERROLI REAL ESTATE SL | Apoderado | 17/02/2009 | 20/02/2019 |
FERROLI ESPAÑA SL | Apoderado | 17/02/2009 | 09/08/2017 |
COINTRA GODESIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/07/2017 |
VINCULACIONES DE SAGREDO NEBREDA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGREDO NEBREDA DAVID
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernando Saiz Andres Felipe
- Sagredo Nebreda David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789, L 580, F 84, S 8, H BU 508, I/A 80 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-09
Empresa: CUNOR CUMPLIMIENTO LEGAL SL
Administrador Solidario
- Herrera Pereda Alvaro
- Sagredo Nebreda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702, L 493, F 160, S 8, H BU 16196, I/A 2 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-09
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernando Saiz Andres Felipe
- Sagredo Nebreda David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744, L 535, F 184, S 8, H BU 508, I/A 62 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-09
Empresa: DESMASA HIPERBARICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sagredo Nebreda David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744, L 535, F 142, S 8, H BU 17330, I/A 7 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-09
Empresa: FERROLI ESPAÑA SL
Apoderado
- Burgos Nuevo Juan Ignacio
- Sagredo Nebreda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 393, F 197, S 8, H BU 13059, I/A 30 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-09
Empresa: COINTRA GODESIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Abrisqueta Garcia Manuel
- Abrisqueta Garcia Manuel
- Arias Mendez Jose Luis
- Ceñal Gonzalez-fierro Jesus Jose
- De Carlos Bertran Javier
- Dominguez Suay Eduardo
- Dominguez Suay Eduardo
- Garcia Moreno Lopez Sagredo Juan Manuel
- Gonzalez Perez Luis Manuel
- Moncholi Fernandez Francisco Javier
- Ron Vidriet Manuel
- Tejero Monzon Jose Mariano
- Tejero Monzon Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 187, S 8, H M 100619, I/A 124 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: CUNOR CUMPLIMIENTO LEGAL SL
Administrador Solidario
- Herrera Pereda Alvaro
- Sagredo Nebreda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702, L 493, F 159, S 8, H BU 16196, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-09
Empresa: FERROLI ESPAÑA SL
Apoderado
- Sagredo Nebreda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 393, F 183, S 8, H BU 13059, I/A 7 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-09
Empresa: FERROLI REAL STATE SL
Apoderado
- Sagredo Nebreda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 393, F 170, S 8, H BU 13058, I/A 6 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-09
Información de SAGREDO NEBREDA DAVID
Mostramos los datos de SAGREDO NEBREDA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGREDO NEBREDA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos