SAGASTUME ARRIETA NEREA
Informe ejecutivo de SAGASTUME ARRIETA NEREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAGASTUME ARRIETA NEREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA OFTALMOLOGICA GASTEIZ SL | Apoderado Solidario | 16/06/2023 | |
CLINICA OFTALMOLOGICA GASTEIZ SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2023 | |
BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2020 | |
BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2019 |
VINCULACIONES DE SAGASTUME ARRIETA NEREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGASTUME ARRIETA NEREA
Empresa: CLINICA OFTALMOLOGICA GASTEIZ SL
Apoderado Mancomunado
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Martinez Gallego Jaime Jose
- Mateos Garcia Ricardo
- Ramos Lopez Cesar
- Sagastume Arrieta Nerea
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 20, S 8, H VI 12034, I/A 7 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: CLINICA OFTALMOLOGICA GASTEIZ SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bermejo Madera Alberto
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Corcostegui Guraya Angel
- De Leyva Perez Enrique
- Fernandez Garcia Maria Jacqueline
- Martinez Gallego Jaime Jose
- Mateos Garcia Ricardo
- Mateos Garcia Ricardo
- Mateos Garcia Ricardo
- Sagastume Arrieta Nerea
- Ybañez Harguindey Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 20, S 8, H VI 12034, I/A 7 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: CLINICA OFTALMOLOGICA GASTEIZ SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 17, S 8, H VI 12034, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berra De Unamuno Ramon
- Martinez Gallego Jaime Jose
- Mateos Garcia Ricardo
- Sagastume Arrieta Nerea
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 186, S 8, H SS 26025, I/A 10 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-20
Empresa: BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sagastume Arrieta Nerea
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 184, S 8, H SS 26025, I/A 9 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Información de SAGASTUME ARRIETA NEREA
Mostramos los datos de SAGASTUME ARRIETA NEREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGASTUME ARRIETA NEREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos