SAGARDIA PRADERA GONZALO
Informe ejecutivo de SAGARDIA PRADERA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAGARDIA PRADERA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARO LA SERIE AIE | Apoderado Solidario | 22/12/2022 | |
ONZA ENTERTAINMENT SL | Consejero Delegado | 09/08/2022 | |
ONZA ENTERTAINMENT SL | Consejero | 09/08/2022 | |
ONZA BRAVA SL | Administrador Solidario | 17/05/2022 | |
ISLA BRAVA LA SERIE SL | Representante | 13/04/2022 | |
ONZA RIGHTS SL | Representante | 10/07/2020 | |
PRODUCCIONES IMPECABLES SL | Representante | 20/11/2019 | |
ONZA PARTNERS SL | Consejero | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE SAGARDIA PRADERA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGARDIA PRADERA GONZALO
Empresa: ONZA EUSKADI SL
Administrador Solidario
- ONZA ENTERTAINMENT SL
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83046, I/A 4 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-48
Empresa: ONZA EUSKADI SL
Administrador Solidario
- ONZA ENTERTAINMENT SL
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83046, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-48
Empresa: HARO LA SERIE AIE
Apoderado Solidario
- Sagardia Pradera Gonzalo
- Vicens Del Rio Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44372 , F 203, S 8, H M 782026, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: ONZA ENTERTAINMENT SL
Consejero Delegado
- Sagardia Pradera Gonzalo
Consejero
- Ballestero Pernil Raul
- Bergareche Mendoza Nicolas
- Carpio Anguita Maria Teresa
- Irisarri Nuñez Jose Maria
- Sagardia Pradera Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31016 , F 161, S 8, H M 558302, I/A 10 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: ONZA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
Representante
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31016 , F 161, S 8, H M 558302, I/A 10 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: ONZA BRAVA SL
Administrador Solidario
- Sagardia Pradera Gonzalo
- Sanchez Romero Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 47, S 8, H TF 68001, I/A 1 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: ONZA REYES MAGOS SL
Administrador Unico
Representante
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43378 , F 110, S 8, H M 766247, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: NAVIA DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
Representante
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40352 , F 97, S 8, H M 716823, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: ONZA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Sagardia Pradera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39781 , F 61, S 8, H M 706867, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: LIVE AUDIOVISUAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bergareche Mendoza Nicolas
- ONZA PARTNERS SL
- Sagardia Pradera Gonzalo
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 16, S 8, H M 318408, I/A 20 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
VER MAS ACTOS
Información de SAGARDIA PRADERA GONZALO
Mostramos los datos de SAGARDIA PRADERA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGARDIA PRADERA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos