SAEZ TORRES JUAN
Informe ejecutivo de SAEZ TORRES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ TORRES JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN ISIDRO DE BAILEN SA | Apoderado Solidario | 19/09/2014 | |
LADRILLERIA DE GIBRALEON SA | Administrador Solidario | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE SAEZ TORRES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ TORRES JUAN
Empresa: LADRILLERIA DE GIBRALEON SA
Administrador Solidario
- Saez Torres Juan
- Saez Torres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 70, S 8, H H 4767, I/A 8 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-21
Empresa: LADRILLERIA DE GIBRALEON SA
Administrador Solidario
- Saez Torres Juan
- Saez Torres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 28, S 8, H H 4767, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-21
Empresa: SAN ISIDRO DE BAILEN SA
Apoderado Solidario
- Saez Malpesa Pedro
- Saez Torres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 82, S 8, H J 3461, I/A 8 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-23
Empresa: LADRILLERIA DE GIBRALEON SA
Administrador Solidario
- Saez Torres Juan
- Saez Torres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 28, S 8, H H 4767,H , I/ 6 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-21
Empresa: LADRILLERIA DE GIBRALEON SA
Administrador Mancomunado
- Saez Torres Juan
- Saez Torres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 28, S 8, H H 4767,H , I/ 6 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-21
Información de SAEZ TORRES JUAN
Mostramos los datos de SAEZ TORRES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ TORRES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos