SAEZ TOMAS SANDRA
Informe ejecutivo de SAEZ TOMAS SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ TOMAS SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TITANIA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
GDES WIND SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2024 | |
GDES MATOSCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/04/2024 | |
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 | |
INGENIERIA Y MARKETING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 | |
GDES LEGACY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 | |
GD ENERGY SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 |
VINCULACIONES DE SAEZ TOMAS SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ TOMAS SANDRA
Empresa: GDES WIND SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bermudez De Castro Muñoz Carlos Arturo
- Dominguis Perez Hector Jeronimo
- Saez Tomas Sandra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 35652, I/A 29 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-15
Empresa: TITANIA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 122441, I/A 26 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Empresa: GDES WIND SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234 , F 184, S 8, H C 35652, I/A 26 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Empresa: GDES MATOSCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11552, L 8830, F 182, S 8, H V 217758, I/A 3 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: GDES LEGACY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11450, L 8728, F 103, S 8, H V 213532, I/A 2 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Empresa: INGENIERIA Y MARKETING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10769, L 8048, F 128, S 8, H V 37251, I/A 85 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950, L 8228, F 200, S 8, H V 21973, I/A 80 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Tormos Jose Ramon
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 108, S 8, H V 5570, I/A 139 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Empresa: GDES WIND SL
Secretario
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234 , F 183, S 8, H C 35652, I/A 21 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-15
Empresa: GDES WIND SL
Consejero
- Saez Tomas Sandra
Secretario
- Saez Tomas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234 , F 179, S 8, H C 35652, I/A 10 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-15
Información de SAEZ TOMAS SANDRA
Mostramos los datos de SAEZ TOMAS SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ TOMAS SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos