SAEZ SOTOS BIBIANO
Informe ejecutivo de SAEZ SOTOS BIBIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ SOTOS BIBIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUESTRA SEÑORA DE LA CRUZ SL | Apoderado | 04/05/2022 | |
LEZUONDA SL | Administrador Unico | 18/09/2017 | |
CARJOBI-TRANS HNOS. SL | Administrador Solidario | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE SAEZ SOTOS BIBIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ SOTOS BIBIANO
Empresa: NUESTRA SEÑORA DE LA CRUZ SL
Apoderado
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 286, F 211, S 8, H AB 6844, I/A 3 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-02
Empresa: LEZUONDA SL
Administrador Unico
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 882, F 202, S 8, H CS 25325, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-12
Empresa: LEZUONDA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Juan
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 882, F 202, S 8, H CS 25325, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-12
Empresa: CARJOBI-TRANS HNOS. SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Sanchez Purificacion
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 674, F 208, S 8, H AB 22263, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-02
Empresa: CARJOBI-TRANS HNOS. SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Purificacion
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 674, F 208, S 8, H AB 22263, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-02
Empresa: CARJOBI-TRANS HNOS. SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Purificacion
- Saez Sotos Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 674, F 206, S 8, H AB 22263, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-02
Información de SAEZ SOTOS BIBIANO
Mostramos los datos de SAEZ SOTOS BIBIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ SOTOS BIBIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos