SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
Informe ejecutivo de SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOBA ENERGY SL | Administrador Unico | 07/04/2015 | |
FDS SERVICIOS AVANZADOS Y CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 19/12/2013 | |
FRADASA SL | Administrador Unico | 10/03/2011 | |
MACOCHE PELUQUERIA SL | Administrador Solidario | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
Empresa: RASER SERVICIOS ELECTROTECNICOS SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8395, L 5685, F 125, S 8, H V 111918, I/A 6 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-46
Empresa: LAVADERO MARTINEZ RUBIO SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7923, L 5218, F 181, S 8, H V 99492, I/A 8 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-46
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 63, S 8, H V 157134, I/A 3 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-46
Empresa: RASER SERVICIOS ELECTROTECNICOS SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8395, L 5685, F 124, S 8, H V 111918, I/A 4 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-46
Empresa: PROMOVEO SPAIN GROUP SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9036, L 6321, F 128, S 8, H V 134005, I/A 6 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-46
Empresa: LAVADERO MARTINEZ RUBIO SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7923, L 5218, F 181, S 8, H V 99492, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-46
Empresa: PROMOVEO SPAIN GROUP SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9036, L 6321, F 128, S 8, H V 134005, I/A 5 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-46
Empresa: RENOBA ENERGY SL
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 130, S 8, H V 164552, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Administrador Unico
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 63, S 8, H V 157134, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46
Socio Único
- Saez Serafino Francisco Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 63, S 8, H V 157134, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46
VER MAS ACTOS
Información de SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL
Mostramos los datos de SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ SERAFINO FRANCISCO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos