SAEZ SANZ ARTURO
Informe ejecutivo de SAEZ SANZ ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE SAEZ SANZ ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LET'S BUSINESS CONSULTING SL | Representante | 20/05/2021 | |
CUESTA ALHACABA SL | Administrador Unico | 21/05/2020 | |
HOTEL MITICA SL | Secretario No Consejero | 18/02/2019 | |
ADRAGARVI SERVICIOS SL | Administrador Unico | 30/10/2017 | |
MARINA GREENWICH SA | Secretario No Consejero | 21/08/2017 | |
SAB SERVICIOS CONCURSALES SLP | Administrador Unico | 15/09/2014 | |
SAEZ ABOGADOS SL | Administrador Unico | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE SAEZ SANZ ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ SANZ ARTURO
Empresa: MARINA GREENWICH SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Saez Sanz Arturo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 42191, I/A 28 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-03
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41869 , F 201, S 8, H M 435325, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: VIDA FERTILITY INSTITUTE SL
Secretario No Consejero
- Saez Sanz Arturo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42298 , F 163, S 8, H M 748836, I/A 6 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: VIDA FERTILITY INSTITUTE SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Saez Sanz Arturo
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42298 , F 160, S 8, H M 748836, I/A 4 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: LET'S BUSINESS CONSULTING SL
Representante
- Saez Sanz Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32942 , F 173, S 8, H M 592960, I/A A (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: JUAN CARLOS HARO ESPADA SL
Representante
- Saez Sanz Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30900 , F 93, S 8, H M 556153, I/A A (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: BRANDCONT SERVER SL
Representante
- Saez Sanz Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35289 , F 35, S 8, H M 634439, I/A 5 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: CUESTA ALHACABA SL
Administrador Unico
- Saez Sanz Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21129 , F 87, S 8, H M 375144, I/A 4 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: MARINA GREENWICH SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Saez Sanz Arturo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4167 , F 45, S 8, H A 42191, I/A 26 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-03
Apoderado Solidario
- Gonzalez Millan Isabel
- Juan Alonso Olalla
- Saez Sanz Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24224 , F 14, S 8, H M 435325, I/A 17 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
VER MAS ACTOS
Información de SAEZ SANZ ARTURO
Mostramos los datos de SAEZ SANZ ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ SANZ ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos