SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
Informe ejecutivo de SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDEDOS INTERNATIONAL INVESTMENT SL | Apoderado | 30/06/2016 |
VINCULACIONES DE SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
Empresa: NAUJIRDAM INVERSIONES SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 166, S 8, H M 240669, I/A 32 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: NAUJIRDAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gomez Guillen Juan Manuel
- Ramos Diez Agustin
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 166, S 8, H M 240669, I/A 32 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: NAUJIRDAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gomez Guillen Juan Manuel
- Ramos Diez Agustin
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Presidente
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 165, S 8, H M 240669, I/A 28 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: ALDEDOS INTERNATIONAL INVESTMENT SL
Apoderado
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674, L 465, F 166, S 8, H BU 14567, I/A 11 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-09
Empresa: NAUJIRDAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gomez Guillen Juan Manuel
- Ramos Diez Agustin
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Presidente
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14538 , F 67, S 8, H M 240669, I/A 22 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: VAYOMER SICAV
Apoderado
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14538 , F 67, S 8, H M 240669, I/A 20 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: VAYOMER SICAV
Consejero
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Presidente
- Saez-royuela Martinez Maria Madrigal
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14538 , F 66, S 8, H M 240669, I/A 19 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Información de SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL
Mostramos los datos de SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ-ROYUELA MARTINEZ MARIA MADRIGAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos