SAEZ ROS JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de SAEZ ROS JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SAEZ ROS JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ ROS JOSE VICENTE
Empresa: COYTRACS SA
Administrador Unico
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 101, S 8, H CS 3947, I/A 3 N (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-12
Empresa: SAEZ PERELLO SA
Administrador Unico
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 115, S 8, H CS 3951, I/A 3 N (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-12
Empresa: SAEZ PERELLO SA
Socio Único
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 115, S 8, H CS 3951, I/A 9 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-12
Empresa: COYTRACS SA
Administrador Unico
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 101, S 8, H CS 3947, I/A 9 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Empresa: COYTRACS SA
Administrador Solidario
- Saez Perello Arturo
- Saez Ros Arturo
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 101, S 8, H CS 3947, I/A 9 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Empresa: SAEZ PERELLO SA
Administrador Unico
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 115, S 8, H CS 3951, I/A 8 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Empresa: SAEZ PERELLO SA
Administrador Solidario
- Saez Perello Arturo
- Saez Ros Arturo
- Saez Ros Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576, L 143, F 115, S 8, H CS 3951, I/A 8 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Información de SAEZ ROS JOSE VICENTE
Mostramos los datos de SAEZ ROS JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ ROS JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos