SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
Informe ejecutivo de SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATICA 68 SA | Consejero | 16/07/2013 | 14/04/2016 |
INFORMATICA PLAIN SL | Liquidador | 08/01/2009 | 08/01/2009 |
INFORMATICA PLAIN SL | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
Empresa: INFORMATICA 68 SA
Consejero
- Saez Rodriguez Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 29, S 8, H SS 5926, I/A 34 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
Empresa: INFORMATICA 68 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Galdona Juango Jose Miguel
- Loidi Zatarain Jose Javier
- Lorente Lumbreras Fernando
- Saez Rodriguez Jose-antonio
- TIMESHEETS SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 27, S 8, H SS 5926, I/A 27 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-20
Empresa: INFORMATICA PLAIN SL
Liquidador
- Saez Rodriguez Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 67, S 8, H SS 6713, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-20
Empresa: INFORMATICA PLAIN SL
Administrador Unico
- Saez Rodriguez Jose-antonio
Liquidador
- Saez Rodriguez Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 67, S 8, H SS 6713, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-20
Información de SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO
Mostramos los datos de SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos