SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2023 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Solidario | 21/07/2022 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 15/11/2021 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Solidario | 17/09/2020 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2016 |
VINCULACIONES DE SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eguren Torres Laura
- Gonzalez Carrasco Manuel Angel
- Iglesias Burgos Sergio
- Lopez Parrilla Jesus
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Sanjurjo Onogoitia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 176, S 8, H C 47803, I/A 567 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Lopez Jose
- Fernandez De Soria Martinez Rafael
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Toribio Gonzalez Cesar
- Vargas-zuñiga De Mendoza Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 130, S 8, H C 47803, I/A 515 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado
- Saez Ramirez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 85, S 8, H C 47803, I/A 462 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Lopez Jose
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Toribio Gonzalez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 30, S 8, H C 47803, I/A 403 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Lopez Jose
- Librero Guerra Alberto
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Sanchez Monforte David
- Toribio Gonzalez Cesar
- Vargas-zuñiga De Mendoza Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 139, S 8, H C 47803, I/A 333 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Lopez Jose
- Librero Guerra Alberto
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Sanchez Monforte David
- Toribio Gonzalez Cesar
- Vargas-zuñiga De Mendoza Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 139, S 8, H C 47803, I/A 333 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Toribio Gonzalez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 75, S 8, H C 47803, I/A 261 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Lopez Jose
- Librero Guerra Alberto
- Saez Ramirez Maria Carmen
- Sanchez Monforte David
- Toribio Gonzalez Cesar
- Vargas-zuñiga De Mendoza Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 62, S 8, H C 47803, I/A 243 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pereira Fernandez Miguel
- Saez Ramirez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 52, S 8, H C 47803, I/A 227 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-15
Información de SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ RAMIREZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos