SAEZ ORTEGA ANGEL
Informe ejecutivo de SAEZ ORTEGA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAEZ ORTEGA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL | Administrador Mancomunado | 11/09/2024 | |
HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL | Socio Unico | 04/03/2024 | |
DON LUIS INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SL | Administrador Solidario | 13/02/2019 | |
JOSE LUIS SAEZ Y DOS MAS SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | |
SIDERMETAL TRADING SA | Secretario | 04/01/2017 | |
SIDERMETAL TRADING SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/01/2017 | |
SIDERMETAL TRADING SA | Consejero | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE SAEZ ORTEGA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ ORTEGA ANGEL
Empresa: HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Aroca Tomas
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 30549, I/A 4 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-02
Empresa: HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL
Administrador Unico
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 30549, I/A 4 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-02
Empresa: HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL
Administrador Unico
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 840, F 176, S 8, H AB 30549, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-02
Empresa: HOLIDAY REAL BENIDORM 2024 SL
Socio Único
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 840, F 176, S 8, H AB 30549, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-02
Empresa: FOTOVOLTAICA SAN ROQUE SL
Administrador Solidario
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Jose Luis
- Saez Ortega Juan Antonio
- Saez Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 61, S 8, H AB 27319, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-02
Empresa: JOSE LUIS SAEZ Y DOS MAS SL
Administrador Mancomunado
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Jose Luis
- Saez Ortega Juan Antonio
- Saez Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809, L 573, F 219, S 8, H AB 15406, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-02
Empresa: POSVIMAN SL
Administrador Mancomunado
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 751, L 515, F 85, S 8, H AB 12214, I/A 7 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-02
Empresa: SIDERMETAL TRADING SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Jose Luis
- Saez Ortega Juan Antonio
- Saez Ortega Maria Josefa
Consejero
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Jose Luis
- Saez Ortega Juan Antonio
- Saez Ortega Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Saez Ortega Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978, L 742, F 125, S 8, H AB 25853, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-02
Empresa: FOTOVOLTAICA SAN ROQUE SL
Liquidador Mancomunado
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843, L 607, F 149, S 8, H AB 17664, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-02
Empresa: FOTOVOLTAICA SAN ROQUE SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Saez Ortega Angel
- Saez Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843, L 607, F 149, S 8, H AB 17664, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-02
VER MAS ACTOS
Información de SAEZ ORTEGA ANGEL
Mostramos los datos de SAEZ ORTEGA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ ORTEGA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos