SAEZ MATEOS HERNAN
Informe ejecutivo de SAEZ MATEOS HERNAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ MATEOS HERNAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITYPRIVE PSFP SL | Apoderado | 30/05/2024 | |
WECITY PROPTECH VENTURES SL | Vicesecret. | 22/08/2023 | |
LAS HACIENDAS GADITANAS GROUP SA | Apoderado Solidario | 13/10/2022 | |
ARES ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y SERVICIOS SA | Secretario No Consejero | 27/01/2022 | |
BARON D'ASSEL SL | Consejero | 21/05/2021 | |
BARON D'ASSEL SL | Secretario | 21/05/2021 | |
ENERGIAS RENOVABLES DEL TAJO XVII SL | Representante | 12/02/2021 | |
ENERGIAS RENOVABLES DEL TAJO XVIII SL | Representante | 11/02/2021 | |
L F PROYECTOS A20 SL | Consejero | 11/02/2021 | |
L F PROYECTOS A20 SL | Secretario | 11/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAEZ MATEOS HERNAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ MATEOS HERNAN
Empresa: CITYPRIVE PSFP SL
Apoderado
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696208, I/A 23 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: WECITY PROPTECH VENTURES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45634 , F 127, S 8, H M 802416, I/A 1 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: LAS HACIENDAS GADITANAS GROUP SA
Apoderado Solidario
- Galvez Martinez Guillermo
- Gonzalez Seijo Federico
- Orbea Echave Ignacio
- Saez Mateos Hernan
- Varo Reina Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32884 , F 140, S 8, H M 592034, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Secretario No Consejero
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41190 , F 202, S 8, H M 64422, I/A 27 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: BARON D'ASSEL SL
Consejero
- Mateos Saez Maria-olga
- Saez Mateos Hernan
- Saez Mateos Maria
Presidente
Secretario
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 219, S 8, H M 220026, I/A 11 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES DEL TAJO XVII SL
Administrador Unico
Representante
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24750 , F 124, S 8, H M 445559, I/A 7 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: L F PROYECTOS A20 SL
Apoderado
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16484 , F 142, S 8, H M 280590, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: L F PROYECTOS A20 SL
Consejero
- Saez Mateos Hernan
Secretario
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16484 , F 142, S 8, H M 280590, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Administrador Unico
Representante
- Saez Mateos Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24744 , F 101, S 8, H M 445471, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: ZAES INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Mateos Saez Maria-olga
- Saez Mateos Hernan
- Saez Mateos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17302 , F 214, S 8, H M 160334, I/A 15 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
VER MAS ACTOS
Información de SAEZ MATEOS HERNAN
Mostramos los datos de SAEZ MATEOS HERNAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ MATEOS HERNAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos