SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNCOVERCITY SL | Presidente | 30/04/2020 | |
UNCOVERCITY SL | Consejero Delegado | 30/04/2020 | |
UNCOVERCITY SL | Consejero | 30/04/2020 | |
EDIFICIO VELAZQUEZ 45 SA | Secretario | 13/03/2020 | |
EDIFICIO VELAZQUEZ 45 SA | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2020 | |
EDIFICIO VELAZQUEZ 45 SA | Consejero | 13/03/2020 |
VINCULACIONES DE SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
Administrador Solidario
- Rioja Zaldivar Sergio
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 33, S 8, H LO 17044, I/A 2 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-26
Empresa: WOOLAX SL
Liquidador
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37783 , F 37, S 8, H M 673071, I/A 3 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Empresa: WOOLAX SL
Administrador Unico
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37783 , F 37, S 8, H M 673071, I/A 3 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Empresa: UNCOVERCITY SL
Consejero Delegado
- Saez Gonzalez Juan Jose
Consejero
- Monrabal Orts Javier
- Saez Gonzalez Juan Jose
- Sanfeliu Villamayor Vicente Jose
Presidente
- Saez Gonzalez Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10251, L 7533, F 216, S 8, H V 175177, I/A 6 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-46
Empresa: EDIFICIO VELAZQUEZ 45 SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Noriega Fernandez Angeles
- Saez Gonzalez Juan Jose
- Sanchez Gandarillas Victor
Consejero
- Gonzalez Noriega Fernandez Angeles
- Saez Gonzalez Juan Jose
- Sanchez Gandarillas Victor
Presidente
Secretario
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 171, S 8, H M 142604, I/A 24 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: WOOLAX SL
Administrador Unico
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37783 , F 36, S 8, H M 673071, I/A 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Administrador Solidario
- Rioja Zaldivar Sergio
- Saez Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 31, S 8, H LO 17044, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-26
Información de SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ GONZALEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos