SAEZ GOMEZ RAQUEL
Informe ejecutivo de SAEZ GOMEZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAEZ GOMEZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIA VIAJES-AB SA | Socio Unico | 15/01/2016 | |
ELIA VIAJES-AB SA | Administrador Unico | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE SAEZ GOMEZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ GOMEZ RAQUEL
Empresa: ELIA VIAJES-AB SA
Administrador Unico
- Saez Gomez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 481, F 62, S 8, H AB 10774, I/A 6 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-02
Empresa: ELIA VIAJES-AB SA
Administrador Unico
- Saez Gomez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 481, F 61, S 8, H AB 10774, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
Empresa: ELIA VIAJES-AB SA
Socio Único
- Saez Gomez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 717, L 481, F 61, S 8, H AB 10774, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
Información de SAEZ GOMEZ RAQUEL
Mostramos los datos de SAEZ GOMEZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ GOMEZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos