SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
Informe ejecutivo de SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMAJORPA SL | Administrador Unico | 26/04/2018 | 21/04/2023 |
TUCSON DESIGN SL | Socio Unico | 03/08/2016 | 29/12/2021 |
TUCSON DESIGN SL | Administrador Unico | 03/08/2016 | 29/12/2021 |
ASTON SOLUTIONS SL | Socio Unico | 09/03/2020 | 29/12/2021 |
ASTON SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/03/2020 | 29/12/2021 |
VINCULACIONES DE SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
Empresa: CAMAJORPA SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23181 , F 85, S 8, H M 415449, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: TUCSON DESIGN SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35011 , F 192, S 8, H M 629696, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: ASTON SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34294 , F 31, S 8, H M 616941, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: ASTON SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34294 , F 30, S 8, H M 616941, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: ASTON SOLUTIONS SL
Nuevo Socio Único
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34294 , F 30, S 8, H M 616941, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: CAMAJORPA SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23181 , F 85, S 8, H M 415449, I/A 3 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: TUCSON DESIGN SL
Administrador Unico
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35011 , F 191, S 8, H M 629696, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: TUCSON DESIGN SL
Socio Único
- Saez Fraile Pablo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35011 , F 191, S 8, H M 629696, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Información de SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR
Mostramos los datos de SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ FRAILE PABLO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos