SAETA VAZQUEZ JOSEFA
Informe ejecutivo de SAETA VAZQUEZ JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAETA VAZQUEZ JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS DOS HERMANAS 2016 SL | Socio Unico | 31/10/2016 |
VINCULACIONES DE SAETA VAZQUEZ JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAETA VAZQUEZ JOSEFA
Administrador Unico
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 41, S 8, H SE111443, I/A 2 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-41
Administrador Unico
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 110, S 8, H SE 56814, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Administrador Unico
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 41, S 8, H SE111443, I/A 1 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-41
Socio Único
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 41, S 8, H SE111443, I/A 1 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-41
Nuevo Socio Único
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 109, S 8, H SE 56814, I/A 7 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Administrador Unico
- Saeta Vazquez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 109, S 8, H SE 56814, I/A 6 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Información de SAETA VAZQUEZ JOSEFA
Mostramos los datos de SAETA VAZQUEZ JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAETA VAZQUEZ JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos