SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
Informe ejecutivo de SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILIMITAS SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
ILIMITAS SL | Socio Unico | 04/04/2024 |
VINCULACIONES DE SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
Empresa: ILIMITAS SL
Administrador Unico
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 174, S 8, H SE111806, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: ILIMITAS SL
Administrador Mancomunado
- Lainez Ruiz Juan Francisco
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 174, S 8, H SE111806, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: ILIMITAS SL
Socio Único
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 174, S 8, H SE111806, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: ILIMITAS SL
Administrador Mancomunado
- Lainez Ruiz Juan Francisco
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 172, S 8, H SE111806, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-41
Empresa: ILIMITAS SL
Administrador Solidario
- Lainez Ruiz Juan Francisco
- Madrid Dominguez Jose Juan
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 172, S 8, H SE111806, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-41
Empresa: NEO ALISIOS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930 , F 120, S 8, H SE 79647, I/A 8 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-41
Empresa: ILIMITAS SL
Administrador Solidario
- Lainez Ruiz Juan Francisco
- Madrid Dominguez Jose Juan
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6288 , F 172, S 8, H SE111806, I/A 1 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-41
Empresa: NEO ALISIOS SL
Apoderado
- Saenz Sanchez Dalp Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930 , F 118, S 8, H SE 79647, I/A 4 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Información de SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO
Mostramos los datos de SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ SANCHEZ DALP ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos