SAENZ MUÑOZ MARTA
Informe ejecutivo de SAENZ MUÑOZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAENZ MUÑOZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBORNE SL | Secretario | 16/04/2020 | |
LIBORNE SL | Consejero | 16/04/2020 |
VINCULACIONES DE SAENZ MUÑOZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ MUÑOZ MARTA
Empresa: INVERSIONES VICEDO SICAV
Liquidador
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 95, S 8, H M 248581, I/A 32 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: INVERSIONES VICEDO SICAV
Consejero
- Saenz Muñoz Gonzalo
- Saenz Muñoz Maria
- Saenz Muñoz Marta
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Saenz Muñoz Marta
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 95, S 8, H M 248581, I/A 32 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: LIBORNE SL
Consejero
- Saenz Muñoz Alfredo
- Saenz Muñoz Gonzalo
- Saenz Muñoz Marta
Presidente
Secretario
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 142, S 8, H M 717550, I/A 2 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-78-28
Empresa: LIBORNE SL
Administrador Solidario
- Gomeza Ochoa Ignacio Maria
- Saenz Muñoz Maria
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 142, S 8, H M 717550, I/A 2 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-78-28
Empresa: INVERSIONES VICEDO SICAV
Consejero
- Saenz Muñoz Gonzalo
- Saenz Muñoz Maria
- Saenz Muñoz Marta
Presidente
- Saenz Muñoz Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 94, S 8, H M 248581, I/A 27 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: AGRESTE SL
Consejero Delegado
- Saenz Muñoz Marta
Consejero
- Saenz Muñoz Alfredo
- Saenz Muñoz Gonzalo
- Saenz Muñoz Maria
- Saenz Muñoz Marta
Presidente
Secretario
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34451 , F 101, S 8, H M 187428, I/A 19 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: AGRESTE SL
Administrador Solidario
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34451 , F 101, S 8, H M 187428, I/A 18 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: INVERSIONES VICEDO SICAV
Apoderado
- Saenz Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 93, S 8, H M 248581, I/A 25 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Empresa: INVERSIONES VICEDO SICAV
Consejero
- Saenz Muñoz Gonzalo
- Saenz Muñoz Maria
- Saenz Muñoz Marta
Presidente
- Saenz Muñoz Marta
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 91, S 8, H M 248581, I/A 20 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Información de SAENZ MUÑOZ MARTA
Mostramos los datos de SAENZ MUÑOZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ MUÑOZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos