SAENGER ESCOLA DIANA
Informe ejecutivo de SAENGER ESCOLA DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAENGER ESCOLA DIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTONAVALES BALIS SL | Administrador Solidario | 27/10/2023 | |
CLINICA OPCION MEDICA SL | Apoderado Solidario | 04/10/2023 | |
OBESICLINICS SL | Apoderado Solidario | 29/09/2023 | |
NEWSKINCLINICS SL | Apoderado Solidario | 27/07/2023 | |
SURGICLINICS 24 SL | Apoderado Solidario | 26/07/2023 | |
MEDICLINICS 24 SL | Consejero | 14/03/2023 | |
MEDICLINICS 24 SL | Consejero Delegado Solidario | 14/03/2023 | |
CLINICA OPCION MEDICA SL | Apoderado Solidario | 20/01/2020 |
VINCULACIONES DE SAENGER ESCOLA DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENGER ESCOLA DIANA
Empresa: AUTONAVALES BALIS SL
Administrador Solidario
- Saenger Escola Diana
- Torrents Pacheco Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48993 , F 34, S 8, H B 603793, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: CLINICA OPCION MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Saenger Escola Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44921 , F 40, S 8, H B 392081, I/A 22 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: OBESICLINICS SL
Apoderado Solidario
- Saenger Escola Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47178 , F 153, S 8, H B 543772, I/A 2 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-08
Empresa: NEWSKINCLINICS SL
Apoderado Solidario
- Saenger Escola Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48690 , F 118, S 8, H B 592657, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-08
Empresa: SURGICLINICS 24 SL
Apoderado Solidario
- Saenger Escola Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48691 , F 223, S 8, H B 592722, I/A 2 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Empresa: MEDICLINICS 24 SL
Consejero Delegado Solidario
- Saenger Escola Diana
Consejero
- Saenger Escola Diana
- Saenger Ruiz Alfredo
- Saenger Ruiz Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48691 , F 98, S 8, H B 592698, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: CLINICA OPCION MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Saenger Escola Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44921 , F 38, S 8, H B 392081, I/A 16 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Información de SAENGER ESCOLA DIANA
Mostramos los datos de SAENGER ESCOLA DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENGER ESCOLA DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos