SADA MORACHO ANGEL RAMON
Informe ejecutivo de SADA MORACHO ANGEL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SADA MORACHO ANGEL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMA ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Apoderado | 31/10/2019 | |
SADA-PAZ CONSULTORES SL | Administrador Unico | 04/10/2016 | |
CENTRO NAVARRO DE MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2015 | |
SAMA ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Mancomunado | 03/04/2013 | |
MERINO RUEDA Y ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 28/02/2013 | |
MERINO RUEDA Y ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE SADA MORACHO ANGEL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SADA MORACHO ANGEL RAMON
Empresa: PROMOCIONES TORRES DE LEOZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Aguaron Julio
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477 , F 79, S 8, H NA 29357, I/A 2 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-31
Empresa: SAMA ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP
Apoderado
- Marques Lopez Luis Miguel
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 189, S 8, H NA 32997, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-31
Empresa: LYPTUS COCINAS Y BAÑOS SLL
Liquidador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 125, S 8, H NA 20858, I/A 6 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-31
Liquidador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 204, S 8, H NA 21279, I/A 5 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-31
Empresa: LYPTUS COCINAS Y BAÑOS SLL
Liquidador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 124, S 8, H NA 20858, I/A 5 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-31
Liquidador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 204, S 8, H NA 21279, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-31
Administrador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 204, S 8, H NA 21279, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-31
Empresa: SADA-PAZ CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 102, S 8, H NA 21915, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-31
Empresa: SADA-PAZ CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Paz Paz Ana Maria
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 102, S 8, H NA 21915, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-31
Empresa: REPRESENTACIONES MURILLO ARGUEDAS SL
Liquidador Unico
- Sada Moracho Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 171, S 8, H NA 4047, I/A 25 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-31
VER MAS ACTOS
Información de SADA MORACHO ANGEL RAMON
Mostramos los datos de SADA MORACHO ANGEL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SADA MORACHO ANGEL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos