SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DADIMALAC SL | Socio Unico | 20/07/2012 | |
DADIMALAC SL | Administrador Unico | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
Empresa: ALESAN OHANA SL
Administrador Unico
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757, L 1318, F 99, S 8, H CS 40896, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-12
Liquidador Mancomunado
- De La Hoz Franco Leon David
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 160, S 8, H CS 40421, I/A 2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-12
Administrador Mancomunado
- De La Hoz Franco David
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 160, S 8, H CS 40421, I/A 2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-12
Empresa: ALESAN OHANA SL
Administrador Unico
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757, L 1318, F 99, S 8, H CS 40896, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-12
Empresa: ALESAN OHANA SL
Socio Único
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757, L 1318, F 99, S 8, H CS 40896, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-12
Administrador Mancomunado
- De La Hoz Franco David
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 159, S 8, H CS 40421, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-12
Empresa: MECSANT SL
Administrador Solidario
- Collado Orero Sonia
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 187, S 8, H CS 36621, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-12
Empresa: MECSANT SL
Administrador Solidario
- Collado Orero Sonia
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 187, S 8, H CS 36621, I/A 2 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-12
Empresa: MECSANT SL
Administrador Unico
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 187, S 8, H CS 36621, I/A 2 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-12
Empresa: MECSANT SL
Administrador Unico
- Sacristan Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 186, S 8, H CS 36621, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
VER MAS ACTOS
Información de SACRISTAN RUIZ SANTIAGO
Mostramos los datos de SACRISTAN RUIZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACRISTAN RUIZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos