SACRISTAN ORTEGO FELIX
Informe ejecutivo de SACRISTAN ORTEGO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SACRISTAN ORTEGO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS ROES SL | Administrador Unico | 20/03/2018 | 25/03/2022 |
INDUSTRIAS ROES SL | Administrador Unico | 05/07/2012 | 20/03/2018 |
VINCULACIONES DE SACRISTAN ORTEGO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACRISTAN ORTEGO FELIX
Empresa: INDUSTRIAS ROES SL
Administrador Unico
- Sacristan Ortego Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 90, S 8, H M 34069, I/A 17 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: INDUSTRIAS ROES SA
Administrador Unico
- Sacristan Ortego Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 89, S 8, H M 34069, I/A 16 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: INDUSTRIAS ROES SA
Administrador Unico
- Sacristan Ortego Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 89, S 8, H M 34069, I/A 15 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: INDUSTRIAS ROES SA
Administrador Unico
- Sacristan Ortego Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 89, S 8, H M 34069, I/A 15 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: INDUSTRIAS ROES SA
Administrador Unico
- Sacristan Ortego Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 88, S 8, H M 34069, I/A 13 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Información de SACRISTAN ORTEGO FELIX
Mostramos los datos de SACRISTAN ORTEGO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACRISTAN ORTEGO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos